Dogfen lywodraethu THE WARWICKSHIRE MASONIC CHARITABLE ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 211588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 DECEMBER 1945 AS AMENDED 10 MAY 1951, 18 NOVEMBER 1957, 10 OCTOBER 2002 AND 14 MARCH 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE FUTHERANCE AND PROMOTION OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT RESTRICTION) THE RELIEF OF NEED OR POVERTY OR DISTRESS OR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG FREEMASONS, OR THEIR FAMILIES, OR OTHER DEPENDANT RELATIVES IN THE UNITED KINGDOM
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.