ABF THE SOLDIERS' CHARITY

Rhif yr elusen: 211645
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

ABF The Soldiers' Charity is the Army's National Charity. The objectives of the Charity are to benefit persons who are serving or who have served in the British Army, or their dependants, in any charitable way by the provision of grants, loans, gifts, pensions or otherwise.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mawrth 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1146420 Army Benevolent Fund
  • 25 Tachwedd 1994: Cofrestrwyd
  • 16 Mawrth 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ABF (Enw gwaith)
  • THE SOLDIERS' CHARITY (Enw gwaith)
  • THE ARMY BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £12.14m £16.00m £16.86m £0 £0
Cyfanswm gwariant £8.96m £15.28m £18.05m £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £9.02m £9.16m £9.54m N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.98m £5.10m £4.87m N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £640.07k £1.34m N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £1.15m £1.10m £1.11m N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £3.48m £3.31m £3.13m N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.47m £7.69m £9.22m N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £68.65k £122.07k £124.65k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £2.43m £3.38m £3.28m N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 10 Medi 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 14 Awst 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 05 Rhagfyr 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 05 Rhagfyr 2012 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2011 07 Rhagfyr 2011 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2011 07 Rhagfyr 2011 Ar amser

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MEMORANDUM OF AGREEMENT DATED 21 JULY 1994
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE FINANCIAL NEED OF MEMBERS OF THE ARMY INVOLVED IN MILITARY AND OTHER OPERATIONS RELATING TO OR IN CONNECTION WITH THE GULF CONFLICT, THE CIVILIAN PERSONNEL ATTACHED TO OR ACCOMPANYING THE ARMED FORCES AND THEIR RESPECTIVE DEPENDANTS (THE BENEFICIARIES). 2) TO RELIEVE SICKNESS DISTRESS OR ANY OTHER PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY OF THE BENEFICIARIES. SUCH FINANCIAL NEED OR SUCH SICKNESS DISTRESS OR OTHER PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY MUST ARISE BY VIRTUE OF THE MILITARY AND OTHER OPERATIONS RELATING TO OR IN CONNECTION WITH THE GULF CONFLICT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 16 Mawrth 2015 : Asset transfer out
  • 25 Tachwedd 1994 : Cofrestrwyd
  • 16 Mawrth 2015 : Tynnwyd