TOYNBEE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a multi-purpose charity working to eradicate poverty and disadvantage. We deliver a range of community services in advice, financial inclusion, learning and wellbeing. We share our experience of local action to influence national policy. We are also a residential community, conference and venue hire centre. More information can be found at www.toynbeehall.org.uk
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£7,777,000
Roddion a chymynroddion | £188.00k | |
Weithgareddau elusennol | £6.61m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £410.00k | |
Buddsoddiadau | £439.00k | |
Arall | £127.00k |
Cyfanswm gwariant:
£8,002,000
Codi arian | £919.00k | |
Weithgareddau elusennol | £7.08m | |
Arall | £0 |
£2,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £857,000 o 2 gontract(au) llywodraeth a £128,000 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £919.00k | |
Gwariant elusennol | £7.08m |
Pobl

89 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
- 24 Awst 2004: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- TOYNBEE HALL (Enw gwaith)
- THE UNIVERSITIES SETTLEMENT IN EAST LONDON (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN ERIC BURNS | Cadeirydd | 23 March 2022 |
|
|||||||
Adedamola Adedayo Olaleye | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||||
Claire Anne Collins | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||||
Liam Jonathan Patrick Keogh | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||||
Yu-Shan Chiu | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||||
Thomas Nowacki | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|||||||
Alice Gac | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||||
Samuel Joseph Thomas | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.89m | £8.92m | £9.19m | £8.57m | £7.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.00m | £8.48m | £9.20m | £9.00m | £8.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £843.00k | £883.00k | £920.00k | £843.00k | £857.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £410.00k | £201.00k | £258.00k | £331.00k | £128.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £845.00k | £573.00k | £301.00k | £159.00k | £188.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £401.00k | £49.00k | £274.00k | £440.00k | £410.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.42m | £7.78m | £8.07m | £7.37m | £6.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £165.00k | £367.00k | £441.00k | £446.00k | £439.00k | |
|
Incwm - Arall | £65.00k | £151.00k | £97.00k | £152.00k | £127.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.22m | £7.99m | £8.56m | £8.25m | £7.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £777.00k | £491.00k | £640.00k | £743.00k | £919.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £119.00k | £132.00k | £110.00k | £198.00k | £198.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.37m | £2.89m | £2.78m | £2.07m | £1.93m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £9.45m | £9.30m | £9.32m | £9.09m | £9.10m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £7.21m | £7.28m | £7.29m | £6.25m | £6.25m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.92m | £2.97m | £2.62m | £2.13m | £1.39m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.94m | £5.42m | £5.10m | £4.81m | £4.30m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 21/071884, AMENDED 09/06/1890, 08/04/1895, CONFIRMED 07/07/1890, 06/05/1895 AND 22/10/1963, AS AMENDED 09/11/1999 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21/01/2016 REGISTERED WITH COMPANIES HOUSE ON 13/01/2016
Gwrthrychau elusennol
1 TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP: 1.1 BY PROVIDING GOODS, SERVICES AND/OR ADVICE TO PERSONS WHO SUFFER FROM HARDSHIP OR DISTRESS, INCLUDING BY VIRTUE OF THEIR HEALTH, AGE, OFFENDING STATUS, ECONOMIC OR OTHER SPECIAL CIRCUMSTANCES; 1.2 BY UNDERTAKING AND SUPPORTING RESEARCH INTO FACTORS THAT CONTRIBUTE TO POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP AND THE MOST APPROPRIATE WAYS TO MITIGATE THESE; AND 1.3 BY RAISING AWARENESS AND INFORMING AND INFLUENCING THE PUBLIC AND PUBLIC POLICY ON THESE ISSUES; 2 TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, BY UNDERTAKING AND SUPPORTING RESEARCH INTO FACTORS THAT CONTRIBUTE TO SOCIAL EXCLUSION AND THE MOST APPROPRIATE WAYS TO MITIGATE IT AND BY RAISING AWARENESS AND INFORMING AND INFLUENCING THE PUBLIC AND PUBLIC POLICY ON SOCIAL EXCLUSION; 3 TO ADVANCE EDUCATION BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EXPERIENCES, LEARNING AND ENGAGEMENT, ENHANCING FOR THE PUBLIC BENEFIT, AMONGST OTHER THINGS, LIFELONG LEARNING AND CITIZENSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT; 4 TO ADVANCE EDUCATION BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCING, SINGING AND MUSIC; 5 TO PROVIDE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL ENVIRONMENT BY THE PRESERVATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF THE HISTORIC BUILDING KNOWN AS TOYNBEE HALL SITUATED AT 28 COMMERCIAL STREET, LONDON E1 6LS; AND/OR 6 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE AND/OR INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 04 Rhagfyr 1962 : Cofrestrwyd
- 24 Awst 2004 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TOYNBEE HALL
28 COMMERCIAL STREET
LONDON
E1 6LS
- Ffôn:
- 02073922984
- E-bost:
- ruth.mcgregor@toynbeehall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window