Hanes ariannol THE BEATRICE LAING TRUST
Rhif yr elusen: 211884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.60m | £2.74m | £2.34m | £2.87m | £2.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.29m | £2.34m | £3.03m | £2.47m | £2.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £119.50k | £138.00k | £186.75k | £106.55k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.48m | £2.61m | £2.15m | £2.76m | £2.86m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.29m | £2.28m | £2.83m | £2.24m | £2.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.28k | £61.89k | £201.23k | £231.34k | £220.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.91k | £23.69k | £22.69k | £23.65k | £27.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.18m | £2.16m | £2.73m | £2.13m | £2.10m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.28k | £61.89k | £201.23k | £231.34k | £220.25k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.