THE HAMPTON WAR MEMORIAL CHARITY

Rhif yr elusen: 212062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide accommodation for men and women who have served in H M Forces

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £33,275
Cyfanswm gwariant: £13,970

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Richmond Upon Thames

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev DEREK NEIL WINTERBURN BSC MA Cadeirydd
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Ronald Pettit Ymddiriedolwr 18 March 2025
HAMPTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
SARAH SELVANATHAN Ymddiriedolwr 03 October 2023
HAMPTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Rev DONNA WILLIAMS Ymddiriedolwr 22 June 2021
ROOM FOR WORK
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
PAULA WILLIAMS Ymddiriedolwr 31 March 2020
HAMPTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS', HAMPTON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr DAVID WILE Ymddiriedolwr 01 October 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JAMES HAMPTON HILL
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Rev BEN LOVELL Ymddiriedolwr 18 September 2017
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
STUART NIGEL LEAMY Ymddiriedolwr 26 June 2017
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPTON POOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN SOONES JP Ymddiriedolwr 01 May 2012
HAMPTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE WALKER Ymddiriedolwr 01 May 2012
Dim ar gofnod
MRS S NICHOLSON Ymddiriedolwr
HAMPTON & MOLESEY RIVERSIDE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LINDEN HALL COMMUNITY CENTRE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
BARBARA ANNE HEALEY Ymddiriedolwr
SCHOOL OF INDUSTRY OR GIRLS' SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.14k £64.79k £26.62k £28.46k £33.28k
Cyfanswm gwariant £25.77k £19.75k £18.47k £21.56k £13.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HAMPTON WAR MEMORIAL CHARITY
1A JUBILEE HOUSE
ASHLEY ROAD
HAMPTON
MIDDLESEX
TW12 2HX
Ffôn:
02089412016
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael