Hanes ariannol WEST RIDING MASONIC CHARITIES LIMITED
Rhif yr elusen: 212073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £839.22k | £600.82k | £675.75k | £1.65m | £784.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £619.68k | £687.29k | £815.92k | £838.82k | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £662.54k | £459.85k | £533.84k | £1.54m | £673.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £348.69k | £140.98k | £141.91k | £115.34k | £110.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £209.51k | £0 | £272.06k | £1.04m | £673.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £578.36k | £652.04k | £777.24k | £809.56k | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £41.32k | £35.25k | £38.67k | £29.25k | £34.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.90k | £9.00k | £9.00k | £9.45k | £10.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £340.78k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £41.32k | £35.25k | £38.67k | £29.25k | £34.45k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.