Dogfen lywodraethu WEST RIDING MASONIC CHARITIES LIMITED
Rhif yr elusen: 212073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 OCTOBER 1945 AS AMENDED MARCH 1961, 25 SEPTEMBER 1971, 12 JANUARY 1998, 5 APRIL 2003 AND 31 MARCH 2007. as amended on 09 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH DISTRESSED OR NECESSITOUS FREEMASONS, MEMBERS OR FORMER MEMBERS OF MASONIC LODGES WITHIN THE PROVINCE, THEIR WIDOWS CHILDREN AND OTHER DEPENDANTS IN SUCH MANNER AND AT SUCH TIMES AS THE COMPANY DIRECT. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND SPECIAL RESOLUTION PASSED 05 APRIL 2003).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.