Hanes ariannol SUDBURY COMMON LANDS CHARITY

Rhif yr elusen: 212222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £143.65k £122.37k £341.15k £141.80k £165.29k
Cyfanswm gwariant £133.51k £121.33k £138.34k £157.38k £174.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £41.07k £43.67k £44.05k £47.41k £48.75k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £12.62k £12.62k £12.62k