ymddiriedolwyr THE ADKINSON RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 212236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER BLAKE WACHER | Cadeirydd |
|
||||||||||
Thomas Blake Wacher | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||||||
Michael Keeler-Walker | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||||||
Christine Joan Robinson | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|||||||||
JENNIFER LLEWELLIN | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|||||||||
Pamela Coare | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|||||||||
Rev Mark Richard Griffin BA Hons | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|||||||||
CANON CHRISTOPHER GOWER | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.