GILBERT MURRAY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust makes grants and awards to promote the understanding of classical Greek language and and culture and the study of the purposes and work of the United Nations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Louisa Jenkins | Cadeirydd | 06 September 2023 |
|
|
||||
Prof Andrew Donald Morrison | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Katherine Harloe | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
DR MARY ROSE WYLES | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Prof Phillip Horky | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Dr Gabriel Bodard | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||
Dr Jeremy Larkins | Ymddiriedolwr | 17 July 2016 |
|
|
||||
Dr Emma Bridges | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
Professor Richard Alston | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
Professor Edward Keene | Ymddiriedolwr | 07 July 2014 |
|
|
||||
Dr Peter Wilson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor FIONA MACINTOSH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR MIKE EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR MICHAEL BURNEY TRAPP MA DPHIL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.39k | £14.37k | £6.70k | £14.70k | £40.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.21k | £4.25k | £8.68k | £9.36k | £8.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11TH APRIL 1956
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE STUDY OF ANCIENT GREEK LITERATURE AND THOUGHT AND THE PROPAGATION OF HELLENIC CULTURE; (B) TO PROMOTE WITH THE HELP OF TRAVELLING FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS, GRANTS OR OTHER MEANS OF THE STUDY OF THE PURPOSES AND WORK OF THE UNITED NATIONS; (C) TO TAKE SUCH ACTION AS THEY MAY THINK FIT FOR THE COLLECTION OF FURTHER FUNDS TO CARRY OUT THE PURPOSES SET OUT IN 2(A) AND 2(B) ABOVE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o The Hellenic Society
Senate House
Malet Street
LONDON
WC1E 7HU
- Ffôn:
- 07786543925
- E-bost:
- emma.bridges@open.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window