Hanes ariannol RSA (THE ROYAL SOCIETY FOR THE ENCOURAGEMENT OF ARTS, MANUFACTURES AND COMMERCE)
Rhif yr elusen: 212424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.53m | £12.12m | £8.40m | £10.38m | £12.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.54m | £13.21m | £10.04m | £11.25m | £12.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £39.63k | £216.37k | £287.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £93.44k | £219.73k | £50.37k | £405.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.54m | £5.54m | £5.80m | £5.77m | £6.47m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.12m | £3.08m | £293.08k | £2.09m | £3.54m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.13m | £2.80m | £1.45m | £1.90m | £2.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £671.00k | £669.00k | £634.11k | £628.03k | £621.04k | |
|
Incwm - Arall | £75.00k | £33.00k | £228.37k | £0 | £37.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.54m | £0 | £21.20k | £18.88k | £636.55k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.40m | £8.79m | £7.31m | £7.60m | £7.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.14m | £4.41m | £2.73m | £3.65m | £4.86m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £278.00k | £311.00k | £262.94k | £265.84k | £209.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £300.00k | £655.00k | £373.11k | £644.15k | £676.95k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.