Ymddiriedolwyr RSA (THE ROYAL SOCIETY FOR THE ENCOURAGEMENT OF ARTS, MANUFACTURES AND COMMERCE)
Rhif yr elusen: 212424
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM EYLES | Cadeirydd | 09 October 2018 |
|
|
||||||
Eva Pascoe | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||||
Neil Beagrie | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||||
Dr HOSEIN KHAJEH-HOSSEINY | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|||||||
David D'Souza | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||||
Sandra Boss | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||||
Ian Ailles | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|||||||
Sam Lewis | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||||
Shaifali Puri | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||||
JILL HUMPHREY | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||||
John Towers | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||||
Charlotte Oades | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||||
Andrea Kershaw | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.