ROYAL SOCIETY OF SCULPTORS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Established over 100 years ago, the Society promotes excellence in the art and practice of sculpture. It aims to inspire, inform and engage everyone with sculpture and to support sculptors' development of their practice to the highest professional standards.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £25,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 15 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
- 23 Tachwedd 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- R B S (Enw gwaith)
- ROYAL BRITISH SOCIETY OF SCULPTORS (Enw blaenorol)
- ROYAL SOCIETY OF BRITISH SCULPTORS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Ford | Cadeirydd | 17 May 2022 |
|
|
||||
Eugene Nyee Macki | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
NICHOLAS HORNBY | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Professor Andrew Stonyer | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Jane Reeves | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Andrea Geile | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Barbara Beyer | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
REBECCA NEWNHAM | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
MarK Lowrie Burch | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Almuth Tebbenhoff VPRBS | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Gordon Watson | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|||||
Edwina Sassoon | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|||||
Bill Price | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £466.06k | £356.80k | £651.76k | £602.18k | £410.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £370.98k | £297.26k | £314.01k | £289.07k | £407.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | £25.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £387.22k | £492.40k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £101.13k | £96.25k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £48.82k | £3.92k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £36 | £928 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £114.56k | £8.69k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £291.61k | £265.70k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £19.26k | £20.69k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £22.39k | £23.38k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/12/1904 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/04/1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/10/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/04/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/07/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12 APR 2018 as amended on 01 Jul 2020 as amended on 11 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE ART OF SCULPTURE
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- 15 Ionawr 1963 : Cofrestrwyd
- 23 Tachwedd 2009 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
108 OLD BROMPTON ROAD
LONDON
SW7 3RA
- Ffôn:
- 02073738615
- E-bost:
- info@sculptors.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window