THE ANGLO CHILEAN SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In order to raise funds for its charitable activities in the UK and Chile, the society organises events such as lectures, concerts, wine tastings and visits to intereting locations as well as holding an annual dinner or reception to mark Chile's national day on 18 September, a Christmas party and an asado al palo.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Westminster
- Chile
Llywodraethu
- 03 Chwefror 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Jennifer Clouder Richards | Cadeirydd | 05 April 2022 |
|
|
||||
Richard Wyndham Sterland | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Jose Perez | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Claudia Iglesias Acuna Dempster | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Guiermo Claudio Duran | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Dr Marcos Dario Stuardo Concha | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Fabiana Jaramillo | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|||||
Catalina Herrera | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
||||
MAGDALENA JONES | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
Peter West | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
MONICA VOLPIN | Ymddiriedolwr | 23 March 2012 |
|
|
||||
CARMEN LIBERA PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT NORMAN HART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALASDAIR GRANT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.41k | £21.55k | £27.93k | £39.38k | £23.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.28k | £16.91k | £20.90k | £41.15k | £20.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES APPROVED 6 JANUARY 1966 AS AMENDED 27 FEBRUARY 1992, 6 MAY 1997 AND 14 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PEOPLE OF GREAT BRITAIN CONCERNING CHILE, ITS PEOPLE, HISTORY, LANGUAGE AND LITERATURE, ITS INSTITUTIONS, FOLKLORE AND CULTURE, AND ITS ITELLECTUAL, ARTISTIC AND ECONOMIC LIFE, AND IN FURTHERANCE OF THAT OBJECT - I) TO MAINTAIN LIBRARIES AND ISSUE PUBLICATIONS, BOTH IN ENGLISH AND IN SPANISH. II) TO ORGANISE AND PRESENT FILM SHOWS, ART EXHIBITIONS, CONFERENCES, CLASSES, LECTURES AND OTHER EDUCATIONAL ACTIVITIES. III) TO GIVE ADVICE AND ASSISTANCE IN ALL MATTERS RELATING TO SUCH EDUCATION, INCLUDING THE ORGANISING OF PRIZE ESSAY COMPETITIONS IN SCHOOLS ON SUBJECTS RELATING TO CHILE; AND WHERE APPROPRIATE; TO MAKE GRANTS AT SCHOOLS, UNIVERSITIES OR OTHER RECOGNISED EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS.
Maes buddion
GREAT BRITAIN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Embassy Of Chile
37-41 Old Queen Street
LONDON
SW1H 9JA
- Ffôn:
- 07779635892
- E-bost:
- info@anglochileansociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window