Hanes ariannol MERCHANT NAVY WELFARE BOARD
Rhif yr elusen: 212799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £814.40k | £645.54k | £416.72k | £4.12m | £530.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.03m | £1.15m | £3.65m | £2.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | £2.10m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £139.98k | £314.92k | N/A | £3.86m | £7.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £345.75k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £310.87k | £289.09k | N/A | £247.89k | £306.76k | |
|
Incwm - Arall | £17.80k | £41.53k | N/A | £7.05k | £5.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £137.70k | £7.00k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £987.18k | N/A | £3.60m | £2.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.33k | £45.62k | N/A | £41.57k | £42.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £73.89k | £71.26k | N/A | £79.08k | £86.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £228.51k | £70.61k | N/A | £189.28k | £81.46k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.33k | £45.62k | N/A | £41.57k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.