Hanes ariannol ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 212808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.71m £26.92m £28.08m £33.55m £35.13m
Cyfanswm gwariant £28.96m £29.57m £34.45m £36.11m £35.22m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £4.82m £4.94m £5.31m £5.94m £5.66m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £311.00k £199.00k £363.00k £1.10m £1.33m
Incwm - Weithgareddau elusennol £19.63m £21.18m £21.72m £24.92m £26.57m
Incwm - Gwaddolion £0 £6.00k £475.00k £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.95m £601.00k £692.00k £1.58m £1.57m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £734.00k £301.00k £838.00k £885.00k £606.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £25.49m £24.61m £26.87m £30.09m £33.48m
Gwariant - Ar godi arian £691.00k £928.00k £1.02m £1.04m £885.00k
Gwariant - Llywodraethu £564.00k £531.00k £752.00k £1.32m £1.32m
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £290.00k £391.00k £433.00k £385.00k £448.00k
Gwariant - Arall £2.79m £4.03m £6.56m £4.98m £853.00k