Hanes ariannol NORWICH FRENCH CHURCH CHARITY

Rhif yr elusen: 212897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.03k £13.21k £14.02k £14.97k £15.71k
Cyfanswm gwariant £13.33k £15.54k £17.18k £18.24k £16.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A