THE AIR PILOTS BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of poverty of persons who are or have been engaged professionally as air pilots or air navigators and who are British subjects by birth or by naturalisation or who are liverymen, upper freemen or freemen of the Guild of Air Pilots and Air Navigators of London. The relief of poverty and/or advancement of education of the dependants widows and orphans of all such persons mentioned above.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Akrotiri
- Awstralia
- Canada
- Cyprus
- De Affrica
- Dekelia
- Gerner
- Gibraltar
- Hong Kong
- Jersey
- Malta
- Qatar
- Seland Newydd
- Singapore
- Unol Daleithiau
- Ynys Manaw
- Ynysoedd Falkland
- Yr Alban
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
- THE GUILD OF AIR PILOTS BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Anthony Denyer | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Cdr Mark Christopher Walker | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Kieran Ferrier Trasler | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Lt Col Ian Henry Murning | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Ian Melia MA FCA VR | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|||||
Captain Adrian Joseph Robert Keenan | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
CAPTAIN CHRISTINE ANN McGEE | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
RICHARD CHARLES PIPER | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
PAUL JOSEPH TACON BA ACIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.92k | £34.22k | £27.97k | £41.51k | £275.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.55k | £24.73k | £35.88k | £49.58k | £50.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 23 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 23 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 19/05/2003 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19/02/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 09/04/2014
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF POVERTY OF PERSONS WHO ARE OR HAVE BEEN ENGAGED PROFESSIONALLY AS AIR PILOTS OR AIR NAVIGATORS IN COMMERCIAL AVIATION AND WHO ARE BRITISH SUBJECTS BY BIRTH OR BY NATURALISATION OR WHO ARE LIVERYMEN, UPPER FREEMAN OR FREEMEN OF THE GUILD OF AIR PILOTS AND AIR NAVIGATORS OF LONDON. (B) THE RELIEF OF POVERTY AND/OR ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE DEPENDANTS WIDOWS AND ORPHANS OF ALL SUCH PERSONS AS MENTIONED IN (A). INSOFAR AS THE INCOME AND CAPITAL OF THE CHARITY CANNOT BE APPLIED TOWARDS OBJECTS (A) AND (B) ABOVE IT MAY BE APPLIED IN SUPPORTING SUCH CHARITIES ESTABLISHED WHOLLY FOR PURPOSES IN THE FIELD OF AVIATION OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH AVIATION AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Honourable Company Of Air Pilots
52A Borough High Street
LONDON
SE1 1XN
- Ffôn:
- 02074044032
- E-bost:
- office@airpilots.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window