THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE ST ANN'S HOSPITAL AND TOTTENHAM COMMUNITY

Rhif yr elusen: 213000
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PROVIDE FOR WELFARE OF HOSPITAL PATIENTS AND WIDER COMMUNITY IN TOTTENAHM

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021

Cyfanswm incwm: £5
Cyfanswm gwariant: £18

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Haringey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE TOTTENHAM HOSPITALS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CLIVE EWART AMOS Cadeirydd 17 September 2014
THE TOTTENHAM AND EDMONTON GENERAL DISPENSARY FUND (1990)
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET LINDA DEAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHAMPAK MISTRY Ymddiriedolwr
EQUATOR LODGE BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £94 £118 £183 £121 £5
Cyfanswm gwariant £0 £36 £72 £54 £18
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 14 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 Elysium Court
33 Waverley Road
ENFIELD
Middlesex
EN2 7FP
Ffôn:
02035244062
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael