Ymddiriedolwyr EPPING AND THEYDON GARNON CHARITIES
Rhif yr elusen: 213077
Up to date (41 days late)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD CLAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Julie Lorkins | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Grahame Scruton | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||
Rev Olivia Maxfield-Coote | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|||||
Rev Lee Batson | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|||||
Rev John Fry | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
John Barber | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||
Barbara Scruton | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
||||
Wendy Webb | Ymddiriedolwr | 24 September 2013 |
|
|
||||
Richard Brady | Ymddiriedolwr | 01 January 2003 |
|
|
||||
Michael Chapman | Ymddiriedolwr | 28 September 1978 |
|
|
||||
DAVID TETLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD HUGH PEGRUM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.