THE CENTRAL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CENTRAL YMCA IS ONE OF THE WORLD'S OLDEST AND LARGEST CHARITIES FOR YOUNG PEOPLE. WE HELP MAKE LIVES HAPPIER, HEALTHIER AND MORE FULFILLED THROUGH A UNIQUE BLEND OF EDUCATION, TRAINING, ADVOCACY, AND SUPPORT. ALL OF OUR WORK GOES TOWARDS HELPING TO GIVE PEOPLE ACCESS TO LIFE-CHANGING OPPORTUNITIES NATIONWIDE THROUGH OUR FOUR OPERATIONS; YMCA TRAINING, YMCA AWARDS, YMCAFIT, AND YMCA CLUB.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£10,574,635
Roddion a chymynroddion | £179.32k | |
Weithgareddau elusennol | £9.97m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £398.27k | |
Buddsoddiadau | £29.18k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£18,405,844
Codi arian | £214.56k | |
Weithgareddau elusennol | £15.64m | |
Arall | £2.55m |
£245,049 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,422,849 o 7 gontract(au) llywodraeth a £12,500 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.76m | |
Gwariant elusennol | £15.64m |
Pobl

246 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- CENTRAL YMCA (Enw gwaith)
- Y TOURING (Enw gwaith)
- YMCA QUALIFICATIONS (Enw gwaith)
- THE CENTRAL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION (COMMONLY KNOWN AS THE LONDON CENTRAL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION) (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Anthony Beal | Cadeirydd | 19 March 2020 |
|
|
||||
Carol Snape | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Yvonne Kelly | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
ADAM STUART WHALE | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Melissa Eliza Bryant | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Yusuf Nurbhai | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|||||
Stephen Guatam Varma | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Peter William Wright | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Professor Ian John Govendir | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Timothy Lissimore | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Anne-Marie Smith | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.72m | £10.81m | £9.50m | £8.97m | £10.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.85m | £13.36m | £12.76m | £13.37m | £18.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.61m | £7.74m | £5.20m | £4.28m | £5.42m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.00k | £22.00k | £47.00k | £13.00k | £12.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.00k | £46.00k | £9.00k | £130.00k | £179.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £333.00k | £67.00k | £274.00k | £445.00k | £398.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.62m | £9.85m | £9.12m | £8.32m | £9.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £233.00k | £183.00k | £95.00k | £44.00k | £29.18k | |
|
Incwm - Arall | £504.00k | £661.00k | £7.00k | £36.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | £9.00k | £0 | £0 | £62.27k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.28m | £12.86m | £12.37m | £13.16m | £15.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £381.00k | £203.00k | £202.00k | £211.00k | £214.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £140.00k | £127.00k | £146.00k | £166.00k | £287.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £82.00k | £153.00k | £126.00k | £117.00k | £111.02k | |
|
Gwariant - Arall | £187.00k | £298.00k | £187.00k | £0 | £2.55m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £18.90m | £17.74m | £17.47m | £13.14m | £1.38m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £8.99m | £10.79m | £8.92m | £5.67m | £3.77m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.12m | £3.53m | £1.85m | £4.30m | £5.96m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £6.71m | £8.06m | £8.00m | £7.44m | £3.03m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 10 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 10 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 05 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 05 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/12/1911 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/03/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/03/1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/09/1975 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/12/1978 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/04/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/12/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18/10/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/10/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/06/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10 JUL 2017 as amended on 28 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
2 THE OBJECTS FOR WHICH THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED ARE TO PROMOTE AND ASSIST THE ADVANCEMENT OF THE SPIRITUAL, SOCIAL, INTELLECTUAL AND PHYSICAL CONDITION OF PRINCIPALLY YOUNG MEN AND WOMEN (BUT WITHOUT ANY SPECIFIC RESTRICTION AS TO AGE) 2.1 THE ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION ARE IN ACCORDANCE WITH AND BY SUCH MEANS AS ARE CONSISTENT WITH THE BASIS OF ALLIANCE OF THE YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS IN VARIOUS COUNTRIES THROUGHOUT THE WORLD WHICH WAS ADOPTED AT THE GENERAL CONFERENCE OF DELEGATES FROM THE ASSOCIATIONS OF EUROPE AND AMERICA HELD IN PARIS IN AUGUST 1955, AND EXPRESSED IN THE FOLLOWING TERMS, NAMELY:- "THE YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS SEEK TO UNITE THOSE YOUNG MEN WHO, REGARDING THE LORD JESUS CHRIST AS THEIR GOD AND SAVIOUR, ACCORDING TO THE HOLY SCRIPTURES, DESIRE TO BE HIS DISCIPLES IN THEIR DOCTRINE AND IN THEIR LIFE AND TO ASSOCIATE THEIR EFFORTS FOR THE EXTENSION OF HIS KINGDOM AMONG YOUNG MEN” AND WITH ANY OTHER STATEMENTS ACCEPTED BY THE YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS MOVEMENT NATIONALLY OR INTERNATIONALLY WHICH SHALL CONVEY THE INTENTION TO MAINTAIN THE CHRISTIAN PURPOSE OF THE ASSOCIATION INCLUDING THE FOLLOWING STATEMENT OF AIMS AND PURPOSES ADOPTED BY THE YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS OF THE UNITED KINGDOM IN SEPTEMBER 1971, NAMELY:- "THE YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION IS A CHRISTIAN MOVEMENT. AT ITS CENTRE ARE CHRISTIANS WHO, REGARDING JESUS CHRIST AS LORD AND SAVIOUR, DESIRE TO SHARE THEIR FAITH WITH OTHERS AND MAKE HIM KNOWN, BELIEVED, TRUSTED, LOVED, SERVED AND EXEMPLIFIED IN ALL HUMAN RELATIONSHIPS. IT WELCOMES INTO ITS FELLOWSHIP PERSONS OF OTHER RELIGIOUS FAITHS AND OF NONE. ACCORDINGLY THE YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION STANDS FOR: (A) A WORLDWIDE FELLOWSHIP BASED ON THE EQUAL VALUE OF ALL PERSONS. (B) RESPECT AND FREEDOM FOR ALL, TOLERANCE AND UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE OF DIFFERENT OPINIONS. (C) ACTIVE CONCERN FOR THE NEEDS OF THE COMMUNITY. (D) UNITED EFFORT BY CHRISTIANS OF DIFFERENT TRADITIONS AND THOSE OF OTHER FAITHS OR NONE. 2.2 THE YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION AIMS TO: (I) PROVIDE A WELCOME TO MEMBERS AND BENEFICIARIES FOR THEMSELVES, IN A MEETING PLACE WHICH IS THEIRS TO SHARE, WHERE FRIENDSHIP CAN BE MADE AND COUNSEL SOUGHT. (II) DEVELOP ACTIVITIES WHICH STIMULATE AND CHALLENGE ITS MEMBERS AND BENEFICIARIES IN AN ENVIRONMENT THAT ENABLES THEM TO TAKE RESPONSIBILITY AND FIND A SENSE OF ACHIEVEMENT. (III) INVOLVE ALL MEMBERS IN CARE AND WORK FOR OTHERS. (IV) CREATE OPPORTUNITIES FOR EXCHANGING VIEWS, SO THAT ITS MEMBERS CAN IMPROVE THEIR UNDERSTANDING OF THE WORLD, OF THEMSELVES AND OF ONE ANOTHER. (V) RELIEVE OR ASSIST IN THE RELIEF OF PERSONS OF ALL AGES WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
LONDON AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Central YMCA
120 Cromer Street
LONDON
WC1H 8BS
- Ffôn:
- 020 3994 9544
- E-bost:
- info@ymca.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window