The British and International Federation of Festivals for Music, Dance and Speech

Rhif yr elusen: 213125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The lead organisation of the amateur festival movement for the performing arts of music, dance and speech. Offering stages for performance to amateurs locally, regionally and nationally, always combined with educational feedback from an experienced professional adjudicator. Membership: UK & International amateur festivals; professional adjudicators; friends who support the educational work.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £178,749
Cyfanswm gwariant: £194,430

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gerner
  • Gibraltar
  • Gogledd Iwerddon
  • Hong Kong
  • Ireland
  • Jersey
  • Malta
  • Singapore
  • Sri Lanka
  • Ynys Manaw
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Gorffennaf 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • BIFF (Enw gwaith)
  • PERFORMANCE (Enw gwaith)
  • THE BRITISH & INTERNATIONAL FEDERATION OF FESTIVALS (Enw gwaith)
  • THE BRITISH & INTERNATIONAL FEDERATION OF FESTIVALS FOR MUSIC DANCE & SPEECH (Enw gwaith)
  • THE BRITISH FEDERATION OF FESTIVALS (Enw gwaith)
  • BRITISH FEDERATION OF FESTIVALS FOR MUSIC DANCE AND SPEECH (Enw blaenorol)
  • BRITISH FEDERATION OF MUSIC FESTIVALS (Enw blaenorol)
  • THE BRITISH AND INTERNATIONAL FEDERATION OF FESTIVALS (Enw blaenorol)
  • THE BRITISH FEDERATION OF FESTIVALS FOR MUSIC DANCE AND SPEECH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Deborah Kate Ward Cadeirydd 21 May 2015
Dim ar gofnod
Neill Oldham Ymddiriedolwr 22 May 2025
Sam's Place NW Ltd
Derbyniwyd: Ar amser
BLACKBURN FESTIVAL OF SPEECH MUSIC AND DANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Verity Leah Williams Ymddiriedolwr 22 May 2025
Dim ar gofnod
Fiona McLean-Buechel Ymddiriedolwr 04 September 2024
JUTP MUSIC
Derbyniwyd: Ar amser
Annette Brown Ymddiriedolwr 08 May 2024
Dim ar gofnod
Christopher Philip Blurton Ymddiriedolwr 12 May 2023
TORBAY AND SOUTH WEST OF ENGLAND FESTIVAL
Derbyniwyd: Ar amser
Jill Elisabeth Wright Ymddiriedolwr 02 September 2022
THE PCC OF KILDWICK, CONONLEY & BRADLEY
Derbyniwyd: Ar amser
Priscilla Louise Morris Ymddiriedolwr 19 February 2021
Dim ar gofnod
Yvonne Linda Baisden Ymddiriedolwr 06 February 2020
Dim ar gofnod
John Logan Ymddiriedolwr 30 October 2013
SUZANNE LOGAN DANCE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £197.83k £137.04k £126.14k £164.38k £178.75k
Cyfanswm gwariant £211.99k £140.72k £122.14k £169.55k £194.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £47.63k £10.84k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 10 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 10 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 15 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 15 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 24 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 21 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 19 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 18 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
LETTER DATED 31 MARCH 1967
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE USED FOR TWO ANNUAL AWARDS IN THE SPEECH AND DRAMA SECTION AT ONE FESTIVAL PER YEAR
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 02 Gorffennaf 1968 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Federation Of Festivals
Festivals House
198 Park Lane
MACCLESFIELD
Cheshire
SK11 6UD
Ffôn:
01625 428297