Hanes ariannol THE QUEEN'S NURSING INSTITUTE
Rhif yr elusen: 213128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £992.54k | £1.25m | £1.37m | £1.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £1.09m | £1.31m | £1.84m | £1.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £206.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £328.40k | £175.00k | £234.70k | £237.30k | £68.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £303.05k | £257.52k | £116.47k | £342.52k | £472.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £672.95k | £454.23k | £855.63k | £701.52k | £576.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £342.69k | £267.85k | £277.95k | £325.17k | £334.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £12.93k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.28k | £10.63k | £0 | £0 | £131.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | £960.22k | £1.18m | £1.71m | £1.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £145.93k | £134.65k | £128.78k | £125.84k | £82.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.21k | £37.96k | £45.41k | £37.12k | £37.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £31.87k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £53.16k | £50.57k | £58.08k | £53.02k | £52.62k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.