Hanes ariannol ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS
Rhif yr elusen: 213280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.48m | £21.46m | £18.79m | £20.96m | £24.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.17m | £20.95m | £19.47m | £17.17m | £22.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.26m | £3.59m | £3.05m | £3.07m | £2.90m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £112.14k | £19.63k | N/A | £334.57k | £4.64m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £145.12k | £991.03k | £1.12m | £607.13k | £73.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.70m | £1.83m | £836.36k | £437.78k | £584.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.27m | £18.23m | £16.48m | £19.60m | £23.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £366.62k | £407.70k | £357.80k | £317.79k | £307.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.01k | £66.25k | £0 | £253.01k | £25.87k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.14m | £19.51m | £18.51m | £16.73m | £21.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.03m | £329.17k | £356.84k | £323.98k | £287.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.74k | £95.63k | £140.00k | £692.72k | £785.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.11m | £604.11k | £113.43k | £274.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.