ymddiriedolwyr ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS
Rhif yr elusen: 213280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baroness Tessa Ann Vosper Blackstone | Cadeirydd | 20 September 2019 |
|
|
||||
Leila Penelope Pilgrim | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Dr Alastair Campbell | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Professor Hassan Shehata | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Geeta Kumar | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|||||
Professsor Steven Thornton | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Dr John Heathcote | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Noah Franklin | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Roy Clarke | Ymddiriedolwr | 28 May 2020 |
|
|
||||
Ranee Thakar MD FRCOG | Ymddiriedolwr | 13 December 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.