THE W R V S TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's main activity is to receive and subsequently distribute legacies on behalf of other Charities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 17 Ebrill 1968: Cofrestrwyd
- 31 Mawrth 1992: Tynnwyd
- W R V S TRUSTEES LTD (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALLAS POUNDS | Cadeirydd | 19 November 2021 |
|
|||||
Maria Brigid Townson | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Mai 2023 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22.9.1953 AS VARIED BY SCHEMES OF 9 APRIL 1963, 25 MAY 1967 AND 8TH MAY 1997 AND A DEED OF APPOINTMENT OF NEW TRUSTEES DATED 5TH FEBRUARY 2003
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PROVISION OF PREMISES FOR FAMILY CENTRES, DAY CLUBS FOR THE ELDERLY AND HOLIDAY FACILITIES FOR THE NEEDY (2) RESIDENTIAL CARE CLUBS FOR PERSONS OVER THE AGE OF 65, WHO ARE NO LONGER IN A POSITION TO LOOK AFTER THEMSELVES (3) THE ADMINISTRATION OF PROPERTY AND INVESTMENT FUNDS ON BEHALF OF THE WRVS AND OTHER CHARITABLE TRUSTS VESTED IN WRVS TRUSTEES LIMITED (4) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE WRVS TRUSTEES MAY SELECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 17 Ebrill 1968 : Cofrestrwyd
- 31 Mawrth 1992 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The WRVS Trust
c/o Greensleeves Homes Trust
138 Cheapside
London
EC2V 6BJ
- Ffôn:
- 02077931122
- E-bost:
- headoffice@greensleeves.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window