Hanes ariannol ST ANDREW'S HOUSE
Rhif yr elusen: 214293
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.17m | £1.10m | £1.02m | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.09m | £1.82m | £1.12m | £1.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £76.19k | £47.48k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £215.32k | £57.48k | £245.37k | £85.54k | £35.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.20k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.09m | £826.47k | £908.95k | £1.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.21k | £23.54k | £24.53k | £22.24k | £25.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £517 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £24.00k | £142.94k | £0 | £500 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £1.09m | £1.10m | £1.12m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.57k | £17.98k | £8.99k | £5.58k | £10.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £556 | £0 | £713.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.