WORTHING MENCAP SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support people with learning disabilities, their families and carers. Run an information centre, cafe and charity shop providing work experience to people with learning disabilities. Run various clubs including a retirement club, a carers group and a club for young people with Aspergers Syndrome.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £93,794 o 3 gontract(au) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
65 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 02 Awst 1964: Cofrestrwyd
- WORTHING MENCAP (Enw gwaith)
- WORTHING AND DISTRICT SOCIETY FOR MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN AND ADULTS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Mary Crockett | Cadeirydd |
|
||||||||
Cara Croke | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|||||||
LISA DONLEVY | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||||
CHRISTINE NEWTON | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||||
Tracey Trangmar | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||||
Shireen Hannam | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|||||||
JANET WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 19 March 2016 |
|
|||||||
RONA PATRICIA DENIESE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANN BOUGHTON-LEIGH | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DAVID ALLISON SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £179.27k | £247.85k | £279.36k | £267.96k | £330.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £184.40k | £215.33k | £242.14k | £249.63k | £307.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.11k | £51.66k | £56.55k | £48.88k | £93.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.85k | £68.69k | £56.55k | £500 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED APRIL 1958 AS AMENDED 25TH APRIL 1964, 30TH APRIL 1980 AND 18TH FEBRUARY 2003 AS AMENDED ON 15 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY ARE: (A) THE RELIEF OF PEOPLE WITH A LEARNING DISABILITY IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF HELP AND SUPPORT FOR THEM AND FOR THEIR FAMILIES, DEPENDANTS AND CARERS AND TO PROMOTE A BETTER PUBLIC UNDERSTANDING AND THEREBY GREATER OPPORTUNITY FOR THOSE WITH LEARNING DIFFICULTIES AND DISABILITIES IN WORTHING AND THE SURROUNDING AREA. (B) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR PEOPLE WHO HAVE NEED THEREOF BY REASON OF LEARNING DISABILITY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. “LEARNING DISABILITY" MEANS ANY DEVELOPMENTAL DISABILITY OF THE MIND AND ANY ASSOCIATED CONDITION HOWSOEVER CAUSED AND WHETHER MILD, MODERATE OR SEVERE.
Maes buddion
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE WORTHING AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Buddys Worthing Mencap
121 South Farm Road
WORTHING
West Sussex
BN14 7AX
- Ffôn:
- 01903 202030
- E-bost:
- buddys@worthingmencap.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window