CHARITIES ICW CHRISTCHURCH, BEDFORD ROAD, HITCHIN

Rhif yr elusen: 214400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Income from the charities involved, in connection with Christchurch, Hitchin, Hertfordshire, is distributed as required by the scheme to: 1. The minister, for his own use. 2. Christchurch, to help maintain religious worship. 3. Poorer members, or ones with particular needs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £589
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Awst 1963: Cofrestrwyd
  • 20 Mai 1997: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHARITIES OF ELIZABETH SIMPSON - ELIZABETH HAILEY AND OTHERS - CHRISTCHURCH HITCHIN U R C CHARITIES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Vivien Dent Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
Alex Dent Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
Julie Mills Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
Mark Richardson Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
ANDREW WILLIAM MILLS Ymddiriedolwr 26 January 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £549 £561 £571 £587 £589
Cyfanswm gwariant £549 £561 £571 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Ebrill 2023 176 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 01 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 20 AUGUST 1974
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL APPLY THE CLEAR INCOME AND AT THEIR DISCRETION THE PROPERTY IN MAINTAINING THE RELIGIOUS WORSHIP OF THE CONGREGATION MEETING AT CHRISTCHURCH, BEDFORD ROAD, HITCHIN.
Maes buddion
HITCHIN
Hanes cofrestru
  • 19 Awst 1963 : Cofrestrwyd
  • 20 Mai 1997 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12 Kardwell Close
HITCHIN
Hertfordshire
SG4 9LJ
Ffôn:
07921781115
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael