ymddiriedolwyr STREYNSHAM'S CHARITY
Rhif yr elusen: 214436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID BENTLEY | Cadeirydd | 01 September 2003 |
|
|||||
David Cockburn | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|||||
David James Goddard | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Lewis Norris | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Alfred Haddock | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Craig Buggins | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Melissa Devine | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
Rev Joanna Richards | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|||||
Susan Palmer | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
ANNE OVENDEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.