ymddiriedolwyr MEDICO-LEGAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 214508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sarah Nichol Galbraith | Cadeirydd | 09 June 2022 |
|
|
||||
Michael Leslie Owen | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Dr James Michael Pattison | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Professor Rachael Mulheron KC Hon | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Dr Mark Tarn | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Simon John Howard Readhead KC | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|||||
DR TANIA FRANCIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.