Hanes ariannol JOHN SUGARS ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 214681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £29.00k £29.60k £30.00k £26.52k £30.51k
Cyfanswm gwariant £32.00k £24.40k £26.00k £41.91k £29.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A