MARK PROVINCIAL GRAND LODGE OF DERBYSHIRE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 214877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General charitable purposes and the relief of poverty.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £12,499
Cyfanswm gwariant: £4,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • (PROVINCIAL) MARK BENEVOLENT FUND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kenneth Fred Mee Ymddiriedolwr 16 August 2024
Dim ar gofnod
David Wyatt Ymddiriedolwr 16 August 2024
Dim ar gofnod
Leslie Griffiths Ymddiriedolwr 09 January 2023
Dim ar gofnod
Simon Peter Gaskin Ymddiriedolwr 09 January 2023
CONSOLIDATED CHARITY OF BURTON UPON TRENT
Derbyniwyd: Ar amser
Graeme Hutchinson Ymddiriedolwr 09 January 2023
THE GRAND LODGE OF MARK MASTER MASONS' FUND OF BENEVOLENCE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.12k £2.12k £5.55k £7.35k £12.50k
Cyfanswm gwariant £8.45k £9.78k £4.10k £5.75k £4.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 12 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Rhagfyr 2023 41 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12 HALLAM GRANGE ROAD
SHEFFIELD
S10 4BJ
Ffôn:
07733007937
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael