ymddiriedolwyr ST NICHOLAS HOSPITAL
Rhif yr elusen: 214916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Anthony Monds | Cadeirydd | 25 January 2024 |
|
|
||||
David Alan Bartlett | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
ROSEMARY STIVEN | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
RICHARD DAVID TRAHAIR | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|||||
Esme Faith Hopkinson | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Romano | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Rev Caroline Baston | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
Canon David Kingsley Callard | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.