ymddiriedolwyr DR DANIEL WILLIAMS (COMMONLY KNOWN AS DR WILLIAMS'S TRUST)
Rhif yr elusen: 214926
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MARTIN NORMAN WHITELL | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|||||||||||
REVD DR MICHAEL HOPKINS | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|||||||||||
Rev Dr Ann Sonja Peart | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|||||||||||
DEREK MCAULEY | Ymddiriedolwr | 05 July 2012 |
|
|||||||||||
MARGARET IRENE KIRK | Ymddiriedolwr | 05 July 2012 |
|
|||||||||||
PROFESSOR J CLYDE G BINFIELD | Ymddiriedolwr | 09 December 2005 |
|
|
||||||||||
Dr DOREEN JANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 05 July 2001 |
|
|||||||||||
JEFFREY JAMES TEAGLE | Ymddiriedolwr | 03 December 1998 |
|
|||||||||||
Rev STEPHEN LEONARD COPSON | Ymddiriedolwr | 09 July 1998 |
|
|||||||||||
PROFESSOR GRAYSON McCLURE DITCHFIELD | Ymddiriedolwr | 07 March 1996 |
|
|
||||||||||
WILLIAM PETER FEATHERSTONE | Ymddiriedolwr | 12 March 1983 |
|
|||||||||||
HOWARD RICHARD HAGUE | Ymddiriedolwr | 12 March 1980 |
|
|||||||||||
ALAN ROBERT RUSTON | Ymddiriedolwr | 12 March 1975 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.