THE CHESHIRE WILDLIFE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cheshire Wildlife Trust is working towards its vision of "A Cheshire Region richer in Wildlife by 2020" and aims is to be Cheshire region's most active and influential wildlife champion.The charity's objectives are to: - stand up for wildlife and the environment; - create and enhance wildlife havens; - inspire people about the natural world; - foster sustainable living.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,539,355
Roddion a chymynroddion | £715.37k | |
Weithgareddau elusennol | £2.81m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £18.67k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,455,481
Codi arian | £388.69k | |
Weithgareddau elusennol | £3.07m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £55,833 o 4 gontract(au) llywodraeth a £543,099 o 8 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £388.69k | |
Gwariant elusennol | £3.07m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £83.87k |
Pobl

55 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
551 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Halton
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Warrington
- Wirral
Llywodraethu
- 20 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
- CHESHIRE CONSERVATION TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Sanderson | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Jennifer Dennington | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Sajid Javed | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Megan Argot | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Jamie Richards | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Dr Rebecca Collins | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
John Roscoe | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Claire Swarbrick | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Charles Neame | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Sarah Williams | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Bill Stothart | Ymddiriedolwr | 22 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.37m | £2.29m | £2.69m | £3.21m | £3.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.30m | £2.24m | £2.68m | £3.13m | £3.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £273.43k | £377.22k | £430.08k | N/A | £55.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £143.40k | £305.02k | £332.45k | £420.66k | £543.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £687.01k | £110.82k | £781.79k | £827.96k | £715.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £516.93k | £544.75k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.12m | £1.90m | £2.39m | £2.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.83k | £4.07k | £3.84k | £1.30k | £18.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £509.60k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £57.71k | £66.90k | £52.87k | £103.60k | £56.61k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.43m | £1.47m | £2.30m | £2.78m | £3.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £386.93k | £365.16k | £380.78k | £350.32k | £388.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.71k | £0 | £0 | £2.73k | £6.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £492.03k | £407.31k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £454.72k | £433.57k | £934.54k | £910.55k | £908.19k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £100 | £100 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.20m | £1.45m | £1.83m | £2.55m | £2.40m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £429.33k | £603.96k | £1.47m | £2.09m | £1.85m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 OCTOBER 1962 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION OF CHANGE OF NAME DATED 7 NOVEMBER 1991 as amended on 14 Nov 2020 as amended on 14 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
The Charity’s objects (“Objects”) are specifically restricted to the following: 1.1. To promote and deliver the conservation, protection, improvement and expansion of the physical and natural environment, for the benefit of wildlife and the public of the United Kingdom; particularly in the Vice County 58 (the traditional County Palatine of Chester) and adjacent areas. 1.2. To advance the education and engagement of the public in the principles and practice of: 1.2.1. Biodiversity conservation and enhancement; 1.2.2. Sustainable living and development;; 1.2.3. Nature based health and wellbeing initiatives; and 1.2.4. Natural capital, the value of nature to society and its protection and restoration. 1.3. To promote research in all branches of relevant scientific study and to publish the useful results thereof.
Maes buddion
THE COUNTY PALATINE OF CHESTER AND AREAS CONTIGUOUS THERETO.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BICKLEY HALL FARM
BICKLEY WOOD
MALPAS
SY14 8EF
- Ffôn:
- 01948820728
- E-bost:
- info@cheshirewt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window