ymddiriedolwyr ALVECHURCH ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 214948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE HUMPHRIES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Andrew Bowen | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Fiona Bowen | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Annette English | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|||||
Stephanie Mary Miall | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Janette Hilda Poole | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Linda Ruth Helmore | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|||||
Marc Worrall | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|||||
TOM THURRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.