Dogfen lywodraethu SIGHT LOSS SHROPSHIRE
Rhif yr elusen: 215137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/07/1977 AS AMENDED ON 23/07/2008 AS AMENDED ON 13/02/2013 AS AMENDED ON 13 JUL 2016 as amended on 21 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE: • TO HELP BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PERSONS RESIDENT IN SHROPSHIRE,TELFORD & WREKIN. • TO DO ALL SUCH OTHER CHARITABLE THINGS AS ARE INCIDENTAL TO OR CONDUCIVE TO THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JULY 1977
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.