INDUSTRIAL CHRISTIAN FELLOWSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A national ecumenical membership organisation, helping Christians to relate their faith and work by providing resources, seminars, lectures
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
- ICF (Enw gwaith)
- INDUSTRY CHURCHES FORUM (Enw blaenorol)
- THE INDUSTRIAL CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PHILIP ANDREW JUMP | Cadeirydd |
|
||||||||||||||||||||
Rev William Edward John Mash | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|||||||||||||||||||
Rev Dr John Weaver | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
||||||||||||||||||
DAVID EDMUND LAW | Ymddiriedolwr | 20 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.58k | £3.83k | £3.45k | £8.08k | £3.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.78k | £6.94k | £3.62k | £7.06k | £3.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26/04/1945 AS AMENDED BY SCHEME DATED 22/01/1981 AS AMENDED ON 14/06/1995 AS AMENDED ON 21/11/1997 AS AMENDED ON 15/07/2013
Gwrthrychau elusennol
1. TO PRESENT CHRIST AS THE LIVING LORD AND MASTER IN EVERY DEPARTMENT OF HUMAN LIFE AND TO PROCLAIM THE SUPREME AUTHORITY OF THE CHRISTIAN LAW OF LOVE 2. TO MINISTER TO ALL ENGAGED IN THE INDUSTRIAL WORLD SEEKING TO WIN THEM TO PERSONAL DISCIPLESHIP OF JESUS CHRIST AND TO UNITE ALL CLASSES IN A BOND OF CHRISITAN FELLOWSHIP AND PRAYER 3. TO STUDY UNDER THE GUIDANCE OF THE HOLY SPIRIT HOW TO APPLY THE MORAL TRUTHS AND PRINCIPLES OF CHRISITANITY TO THE SOCIAL ECONOMIC AND INDUSTRIAL SYSTEMS OF THE WORLD
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NW Baptist Association
The Resource Centre
Fleet Street
WIGAN
Lancashire
WN5 0DS
- Ffôn:
- 07951747388
- E-bost:
- admin@icf-online.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window