THE NEWCOMEN SOCIETY FOR THE STUDY OF THE HISTORY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Disseminating historical information to members of the Society and the general public, by way of meetings, discussion, correspondence, papers and visits to objects and places of interest & fostering historical investigation and research & encouraging the collection and preservation of examples & arranging for the presentation of original papers and publishing them
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Birmingham
- Dinas Bryste
- Dinas Llundain
- Dinas Manceinion
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Dinas Sheffield
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Mai 1963: Cofrestrwyd
- THE NEWCOMEN SOCIETY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Felix Schmid | Cadeirydd | 01 March 2021 |
|
|
||||||
PROFESSOR DAVID PERRETT | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|||||||
Dr Jonathan Aylen | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||||
Robert Bowden | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||||
David Boursnell | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||||
Peter Turvey | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||||
Dr Francesco Gerali | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||||
Simon Edward Christopher Jump | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||||
Dr John William Kanefsky | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||||
Peter Francis Grisdale Filcek | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||||
Dr Oliver Carpenter | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|||||||
Daniel H W Hayton | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.34k | £67.19k | £64.42k | £82.97k | £67.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.22k | £58.99k | £43.74k | £63.32k | £67.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03 MAY 1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 DEC 1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 OCT 1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 JUN 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 JAN 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 JAN 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 APR 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 FEB 2023 as amended on 12 Jan 2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ENCOURAGE AND CO-ORDINATE THE STUDY OF THE HISTORY OF ENGINEERING, INDUSTRY AND TECHNOLOGY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1
Minster Court
Tuscam Way
Camberley
Surrey
- Ffôn:
- 07483 157952
- E-bost:
- office@newcomen.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window