CHESHIRE PLOUGHING AND HEDGECUTTING SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running The Cheshire Ploughing & Hedge Laying Match,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 12 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doug Richardson | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Susan Ball | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|||||
George Hough | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Keith Dulson | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
EDWARD BOWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK BARLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN HALSALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW KNOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEVEN RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID BROCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFREY BRIGGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARNOLD PLUMLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.77k | £4.99k | £9.33k | £96.99k | £91.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.02k | £14.38k | £20.74k | £32.05k | £79.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mawrth 2022 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2021 | 312 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2021 | 312 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES 1920
Gwrthrychau elusennol
1. TO IMPROVE AND FURTHER THE INTERESTS OF AGRICULTURAL EDUCATION BY PROMOTING SUCH COMPETITIONS AND DEMONSTRATIONS IN THE ART OF PLOUGHING, HEDGECUTTING. 2. TO PROMOTE AND ENCOURAGE CRAFTMANSHIP IN AGRICULTURAL WORKERS. 3. TO ASSIST OR CO-OPERATE WITH ANY OTHER ASSOCIATION OR SOCIETY WHOSE OBJECTS ARE SIMILAR
Maes buddion
CHESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fields View
Elton Road
SANDBACH
SANDBACH
CW11 2UT
- Ffôn:
- 01270 765404
- E-bost:
- sueball_lynhouse@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window