Dogfen lywodraethu TURNER'S TRUST (BEVERLEY)
Rhif yr elusen: 215957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF THE HIGH COURT OF CHANCERY OF 30 MARCH 1860 AS VARIED BY SCHEMES OF 2 DECEMBER 1952 AND 26 APRIL 1960 AS AMENDED BY SCHEMES OF 7 JANUARY 1970, 15 DECEMBER 1975, 27 JULY 1998 AND 2 SEPTEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE DOMESTIC SERVANTS WHO HAVE BEEN EMPLOYED FOR THE LONGEST TIME IN THE SERVICE OF ONE PERSON, OR FAMILY WITHIN EIGHT MILES OF THE GUILDHALL OF BEVERLEY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SEE OBJECTS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.