BARNARDO'S

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Barnardo?s helped improve the lives of more than 240,000 vulnerable children, young people and their families. We help children including those who have been sexually exploited, young people leaving care, children with a parent in prison and provide early intervention for families struggling to cope. We find adoptive homes and foster placements for children in care and campaign to change policy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£326,134,178
Roddion a chymynroddion | £41.68m | |
Weithgareddau elusennol | £187.31m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £93.07m | |
Buddsoddiadau | £3.40m | |
Arall | £666.10k |
Cyfanswm gwariant:
£335,719,911
Codi arian | £99.86m | |
Weithgareddau elusennol | £235.86m | |
Arall | £0 |
£6,000,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £172,197,000 o 870 gontract(au) llywodraeth a £15,115,000 o 52 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £99.86m | |
Gwariant elusennol | £235.86m |
Pobl

7784 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
17350 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 73 |
£70k i £80k | 30 |
£80k i £90k | 16 |
£90k i £100k | 11 |
£100k i £110k | 4 |
£110k i £120k | 2 |
£120k i £130k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£150k i £200k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- Jersey
- Yr Alban
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark William Wood | Cadeirydd | 01 August 2023 |
|
|
||||
David Miller Kemp | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Koulla Yiasouma | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Bridget OBrien | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Magdalene Akosua Bayim-Adomako | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Henry Chekwube Odogwu | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Meredith Pierce Hunter | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Avis Joy Darzins | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Anne-Cecile France Brigitte Berthier | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Briony Marion Ladbury | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Samuel Neil Crockett | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Penelope Anne Thompson | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Rajinder Singh Verma | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £296.45m | £280.46m | £299.50m | £315.25m | £326.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £297.87m | £286.15m | £278.77m | £312.35m | £335.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £162.89m | £167.84m | £164.60m | £169.38m | £172.20m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.19m | £49.87m | £17.74m | £15.12m | £15.12m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £41.88m | £41.76m | £37.24m | £39.51m | £41.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £77.92m | £30.05m | £77.79m | £87.89m | £93.07m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £173.09m | £179.29m | £179.69m | £184.49m | £187.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £10.27m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.74m | £2.49m | £2.00m | £3.11m | £3.40m | |
|
Incwm - Arall | £822.00k | £26.87m | £2.79m | £250.15k | £666.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £18.03m | £18.57m | £17.19m | £19.21m | £18.45m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £214.60m | £212.69m | £202.44m | £227.04m | £235.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.17m | £68.76m | £72.13m | £85.31m | £99.86m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.20m | £1.78m | £3.02m | £3.97m | £4.13m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £300.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £392.00k | £276.00k | £209.00k | £245.22k | £383.26k | |
|
Gwariant - Arall | £6.10m | £4.70m | £4.20m | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £34.63m | £33.49m | £30.25m | £31.05m | £35.35m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £77.21m | £75.91m | £80.10m | £97.96m | £99.49m | |
|
Cyfanswm asedau | £69.32m | £96.42m | £111.72m | £81.44m | £66.94m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£117.58m | -£106.78m | -£52.18m | -£79.88m | -£57.68m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £47.17m | £69.73m | £67.49m | £65.63m | £67.26m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/12/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/11/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/07/2001 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/07/2011 as amended on 09 Oct 2018 as amended on 29 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1 TO PROMOTE THE CARE, SAFETY AND UPBRINGING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY:- 1.1 SUPPORTING AND ASSISTING THOSE IN NEED, THEIR FAMILIES AND CARERS; 1.2 PROMOTING THEIR HEALTH; AND 1.3 ADVANCING THEIR EDUCATION. 2 THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- A L LILLY (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- AGNES FANNY TAYLOR
- AILEEN CONGREVE (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- ALICE AUGUSTA ARNOTT FUND
- ANCHORAGE MISSION
- ANNE DU BOIS FUND
- BARNARDO'S EDUCATIONAL AND TRAINING FUND
- BARNARDO'S ENDOWED GENERAL PURPOSE FUND
- BARNARDO'S HOLIDAY AND ADVENTURE FUND
- BARNARDO'S LEAVING CARE FUND
- BARNARDO'S OPPORTUNITY FUND
- BARNARDO'S SEA TRAINING FUND
- BARNARDO'S VILLAGE CHARITY
- BEATRICE BUTTERFIELD (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING OF BOYS)
- BOYS' REFUGE
- C H MIDDLETON MEMORIAL TRUST
- C M MILLS (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- CAMBRIDGE COTTAGE HOME FUND
- CAPTAIN MIKE HATCHER TRUST
- CAROLINE MARTHA ARNOTT TRUST FUND
- CHARLES ALFRED BLACKBURN
- CHARLES TODD
- CONSTANCE SARAH FINCH (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- DAME PIERSONS FUND
- DONZEL EMIGRATION FUND
- DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING OF BOYS
- DR ESSIE WINIFRED MEWBERRY (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- DR S C NOBLE
- EASTERN COUNTIES CHILDRENS CONVALESCENT HOME FUND
- ELDRED W WILSON FOUNDED 1914 (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- ELDRED W WILSON FOUNDED 1917 (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- ELIZA JANE SAUNDERS
- ELIZABETH BUCKLAND LAWS
- ELLEN EMILY DE ZOETE
- F J RATCLIFFE
- FENNICK S WATTS (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- GEORGE ALBERT DRAKE'S DR BARNARDO'S CHARITY
- GEORGE MOORE FUND
- GEORGE W HAYES (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- GEORGE WILLIAM WILSON
- GOODFELLOW EDUCATIONAL BEQUEST
- GRACE HELENA GIMSON ALICE MARY GIMSON (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- H S BUCKLEY BEQUEST
- HAROLD MARTIN CLIFF
- HARTS BEQUEST
- HELEN MOORE (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- HENRY SYLLA BICKLEY (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING OF BOYS)
- HILDA CLARE HEATHCOTE (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- ISAAC DEWHIRST BEQUEST
- J M STODDART (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- JULIE THOMAS
- LIVERPOOL CHILDREN'S CHARITY
- LUCY CAROLINE GEE (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- MARGARETTA MAYERS FOUNDATION
- MARY MARGARET BARONESS SEAFORTH OF BRAHAN
- MARY WRIGHTSON
- MAY PYMAN (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- MICHAEL HUBERT TETLEY BEQUEST
- MISS J AITKEN'S GIFT
- MISS MCAULAY'S GRIFT
- MR AND MRS FRANCIS JACOB (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- MR AND MRS J CROMPTON'S ENDOWMENT (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING OF BOYS)
- MRS C E NORMAN (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- MRS C P LANDALE'S BEQUEST
- MRS M I SIMPSON'S LEGACY
- MRS MANN CONVALESCENT HOME BEDS ENDOWMENT FUND
- MRS MANN CRECHE BEDS ENDOWMENT FUND
- MRS MARIA ADAM (NEE DENNISON) MEMORIAL BEQUEST
- MRS O P TURNER (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- MUSTARD SEED FUND
- OLIVIA SMITH (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- REVEREND ROBERT HENRY CHARLES (THE LILIAS TRUST)
- REVEREND THOMAS TURNER
- RIPON HOME FOR GIRLS
- ROBERT COCKERILL HOWELLS (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- ROBERT CRANSTON PEATTIE (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- SAMUEL GOLLIN (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- SIR MERTON AND LADY RUSSELL-COTES GIFT
- SIR ROBERT GLANFIELD GIFT
- THE BARNARDO'S VILLAGE CHARITY
- THE DONALD MACINNES MEMORIAL FUND
- THE FREELAND CHRISTMAS OUTING
- THE GEORGE NICHOL CHARITY FOR BARNARDO'S
- THE GODFREY BIRD TRUST
- THE GORDON MEMORIAL FUND
- THE INNES TRUST FUND
- THE RUTHERFORD TREAT
- THE SWAIN TRUST
- THEODORE ALPHONSE POIROTTE
- THOMAS AND HARRIET HARDING TRUST
- THOMAS WALL FUND
- W B SHEPHERD AND ADA PRICKMAN CHARITY
- WILLIAM JOHNSTON FUND (DR BARNARDO'S CHARITIES FOR SEA TRAINING FOR BOYS)
- 28 Ionawr 1999 : Asset transfer out
- 29 Gorffennaf 1968 : Cofrestrwyd
- 28 Ionawr 1999 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Barnardo's
Tanners Lane
Barkingside
ILFORD
ESSEX
IG6 1QG
- Ffôn:
- 0800 008 7005
- E-bost:
- supportercare@barnardos.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window