JOSEPH WEBSTER'S CHARITY

Rhif yr elusen: 216393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Relief of poverty in the Parish of Duffield, Milford, Belper and Heage in Derbyshire

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £2,666
Cyfanswm gwariant: £2,180

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE DUFFIELD CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Marion Elizabeth TAULBUT Cadeirydd
THE DUFFIELD ENDOWED SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
DUFFIELD AND LITTLE EATON TRUST FOR GOSPEL MINISTRY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ALKMUNDS DUFFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Judith Mary Eisenberg Ymddiriedolwr 23 November 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Alexandra Sheppard Ymddiriedolwr 23 November 2023
Dim ar gofnod
Anna Mary Maddison Ymddiriedolwr 01 July 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ALKMUNDS DUFFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Dr BARBARA LEYLAND Ymddiriedolwr 08 November 2017
Dim ar gofnod
Alastair Boyd Ymddiriedolwr 25 May 2017
Dim ar gofnod
Judith Clough Ymddiriedolwr 21 May 2014
Dim ar gofnod
Peter John Walker Ymddiriedolwr 18 November 2013
THE DUFFIELD ENDOWED SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
KEITH REDFERN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR STUART HOLMES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DOCTOR CHRIS BRENTNALL Ymddiriedolwr
THE DUFFIELD ENDOWED SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.40k £2.38k £2.43k £2.50k £2.67k
Cyfanswm gwariant £2.55k £2.60k £2.37k £2.67k £2.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 25 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
95 Eaton Bank
Duffield
BELPER
Derbyshire
DE56 4BH
Ffôn:
07870 355040
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael