THE ROYAL SURGICAL AID SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dementia Carers Count is the working name for The Royal Surgical Aid Society. We provide space for family carers of people with dementia to inspire them to learn, connect and receive practical support to feel empowered in their caring role. We invest in research to understand family carers? experiences, needs and desired outcomes, and campaign to improve the support they receive.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £55,383 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 01 Chwefror 1968: Cofrestrwyd
- AGECARE - ROYAL SURGICAL AID SOCIETY (Enw gwaith)
- DEMENTIA CARERS COUNT (Enw gwaith)
- RSAS AGECARE (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally-Anne Tsangarides | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Liz Jones | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Dr Vellingiri Raja Badrakalimuthu | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Timothy Wells | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Dean Cassar | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||
Gaynor Hillier | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Catherine Anne A'Bear | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|||||
Julie Anne Flower | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
David James Goodridge | Ymddiriedolwr | 16 August 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £233.00k | £320.00k | £617.79k | £346.51k | £433.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.05m | £1.27m | £1.68m | £1.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £19.09k | £55.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £375.04k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £242.76k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £267.80k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.25m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £21.28k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £11.73k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £16.62k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/01/1953 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/01/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/10/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/03/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 OCT 2017 as amended on 06 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
1 PROVIDING EDUCATION AND SKILLS TRAINING, ADVICE AND INFORMATION, SUPPORT AND THERAPEUTIC SERVICES TO SUCH PERSONS; 2 ADVANCING RESEARCH INTO THE NEEDS OF SUCH PERSONS; AND 3 EXPLOITING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH TO ENHANCE THE QUALITY OF LIFE OF SUCH PERSONS AND IMPROVE THE SUPPORT AND OTHER SERVICES AVAILABLE TO THEM
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 01 Chwefror 1968 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Canopi
Unit A
Arc House
82 Tanner Street
LONDON
SE1 3GN
- Ffôn:
- 020 3096 7894
- E-bost:
- info@dementiacarers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window