LORD LEYCESTER'S HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide homes for retired ex-Servicemen and their wives and maintains historic listed buildings
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,663,742
Roddion a chymynroddion | £1.54m | |
Weithgareddau elusennol | £51.93k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £67.21k | |
Buddsoddiadau | £9.37k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,974,960
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.97m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £140,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.97m |
Pobl

8 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISCOUNT PHILIP JOHN ALGERNON DE L'ISLE MBE DL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lone Fellowes | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
David Charles Skinner | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Dr PHILIP SIDNEY | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
||||
Tim Cox | Ymddiriedolwr | 30 March 2013 |
|
|||||
JONATHAN CHAMBERS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARK GEOFFREY SEWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £346.66k | £541.20k | £550.30k | £1.11m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £294.62k | £411.89k | £385.54k | £734.91k | £1.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £58.50k | £50.46k | £72.50k | £140.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £472.14k | £404.16k | £1.05m | £1.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £48.32k | £123.73k | £16.11k | £67.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £14.05k | £22.38k | £45.63k | £51.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £6.69k | £28 | £206 | £9.37k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £411.89k | £385.54k | £734.91k | £1.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £8.40k | £9.74k | £12.43k | £24.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £133.65k | £131.05k | £191.31k | £813.70k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £488.67k | £488.67k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £286.53k | £442.20k | £1.44m | £535.40k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £34.77k | £23.07k | £222.61k | £371.77k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
HOSPITAL OF ROBERT EARL OF LEICESTER CHARITY (WARWICK) SCHEME CONFIRMATION ACT, 1956 AND SCHEME OF 23 MAY 1972.
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF ACCOMMODATION FOR POOR AND DESERVING MEN WHO HAVE SERVED IN THE ARMED FORCES OF THE CROWN BEING MEN OF PARTICULAR CLASSES HEREINAFTER SPECIFIED IN ORDER OF PREFERENCE THAT IS TO SAY:- (1ST) THOSE MEN WHO WERE DISABLED DURING THEIR SERVICE AND WHO HAVE RESIDED FOR AT LEAST FOUR YEARS PREFERABLY IN THE BOROUGH OF WARWICK, THE PARISH OF KENILWORTH, THE BOROUGH OF STRATFORD-ON-AVON, THE PARISH OF WOTTON-UNDER-EDGE, THE PARISH OF ARLINGHAM BUT SUBJECT THERETO ANYWHERE IN THE COUNTY OF WARWICK. (2ND) THOSE MEN WHO WERE NOT DISABLED DURING THEIR SERVICE BUT WHO HAVE RESIDED AS ABOVED MENTIONED. (3RD) THOSE MEN WHO WERE DISABLED DURING THEIR SERVICE BUT WHO HAVE NOT RESIDED AS ABOVE MENTIONED.
Maes buddion
"SEE OBJECTS"
Elusennau cysylltiedig
- 15 Tachwedd 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LORD LEYCESTER HOSPITAL
60 HIGH STREET
WARWICK
CV34 4BH
- Ffôn:
- 01926491422
- E-bost:
- info@lordleycester.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window