ymddiriedolwyr WARWICKSHIRE MASONIC BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 216844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Shakeshaft | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|||||||||
Peter Hugh Clarke | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||||||
Stephen Ernest William Tranter | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||||
DAVID ANTHONY BUTCHER | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|||||||||
Nigel James Hawkins | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|||||||||
Howard Leslie Smith | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|||||||||
Roderick Albert Hinton | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
||||||||
Derek Andrew Lodge | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||||||
Geoffrey Walker | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|||||||||
David John Moffat Greenwood | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|||||||||
Stuart Nigel Esworthy | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|||||||||
Dr JOSEPH ALLAN JORDAN | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|||||||||
Christoper John Grove MBE | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||||||
Roy Leslie Frederick Kitchen | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||||||
David Ronald Graham | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||||||
LESLIE JAMES TWYNHOLM | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|||||||||
John David Harris | Ymddiriedolwr | 14 September 2014 |
|
|||||||||
Philip Hall | Ymddiriedolwr | 14 September 2014 |
|
|
||||||||
Peter John Williams | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||||||
MERVYN JOHN KIMBERLEY | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
||||||||
MICHAEL ANDRE KENNEDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ROBERT HINKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.