ymddiriedolwyr THE DEDHAM ECCLESIASTICAL LECTURESHIP
Rhif yr elusen: 216907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (70 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Sarson | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|||||||||
Clifford Victor Philip Sims | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||||||
Virginia Susan Druitt | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|||||||||
The Venerable Ruth Janet Patten | Ymddiriedolwr | 12 May 2019 |
|
|||||||||
Peter George Wilson | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|||||||||
Leonie McLaughlin | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.