ST LEONARD'S HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Alms Housing for the elderly
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 June 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 18 Mehefin 1986: Cofrestrwyd
- ST LEONARDS HOSPITAL TRUST (Enw gwaith)
- Cartrefi Lloegr
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITA CROWE | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||||
Jennifer Oliver | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||||
Neil Ross | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||||
Ian Phillips | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||||
Mathew Skinner | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|||||||
Max Cope | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||||
Vanda Barnard | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||||
Paul Simpson | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||||
Graham Hicks | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||||
Jane Fawcett | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||||
JEAN MOORE MBE JP | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/06/2020 | 03/06/2021 | 03/06/2022 | 03/06/2023 | 03/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £310.09k | £346.15k | £341.28k | £352.90k | £387.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.11k | £276.14k | £374.52k | £343.25k | £343.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Mehefin 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mehefin 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Mehefin 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mehefin 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Mehefin 2022 | 24 Ebrill 2023 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mehefin 2022 | 24 Ebrill 2023 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Mehefin 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
03 Mehefin 2021
(Mae'r cyfrifon |
28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Mehefin 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mehefin 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 18/06/1986 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 02/07/2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23/03/2015
Gwrthrychau elusennol
1) THE PROVISION AND MAINTENANCE OF ALMSHOUSES FOR PERSONS OF AT LEAST FIFTY YEARS OF AGE. 2) RELIEF IN NEED IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN NEWARK OR IN ONE OF THE PARISHES OF BALDERTON, ELSTON AND GIRTON WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
NEWARK OR ONE OF THE PARISHES OF BALDERTON,ELSTON AND GIRTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 Lombard Street
NEWARK
NG24 1XP
- Ffôn:
- 01636640649
- E-bost:
- egamage@paynegamage.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window