SUSSEX COUNTY FOOTBALL ASSOCIATION BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
__The object of the charity is to provide financial support to those who paticipate in Association Football as members of Clubs affiliated to the Sussex County Football Association Ltd.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Elvis Atkins | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Stephen John Walker | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|||||
Thura Kyaw Thu Win | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Jack Woolsey | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Richard Wayne Sargeant | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
John William Edwards | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Charles Robert Cameron Dudley | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Kenneth Michael Benham | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Susan Symons | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.60k | £7.86k | £5.72k | £6.49k | £4.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75k | £2.98k | £1.92k | £3.45k | £1.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 14 Awst 2024 | 167 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 23 Mawrth 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES OF BENEVOLENT FUND AMENDED BY SCHEME OF 20 JANUARY 1997, AND BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 10 APRIL 2003 AND 15 MAY 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO MAKE GRANTS TO ANY OF THE FOLLOWING PERSONS WHO MAY BE FROM TIME TO TIME IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES 1) MEMBERS OF CLUBS AFFILIATED TO THE SUSSEX COUNTY FOOTBALL ASSOCIATION. 2) PERSONS WHO HAVE RENDERED SERVICES TO THE GAME AND/OR THEIR NEAR RELATIVES OR DEPENDANTS
Maes buddion
SUSSEX COUNTY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sussex County Football Association
Culver Road
LANCING
West Sussex
BN15 9AX
- Ffôn:
- 01903 753547
- E-bost:
- info@sussexfa.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window